Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vito Scalia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vito Scalia
Nasce a Catania (Sicilia) il 13 maggio 1925
Deceduto il 8 ottobre 2009
Laurea in giurisprudenza; sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
464
Progetti di legge presentati
|
187
Atti di indirizzo e controllo
|
232
Interventi
|
1
Incarichi di governo
VIII Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Cossiga
Ministro senza Portafoglio (04.08.1979-04.04.1980)
con delega per la Ricerca scientifica (04.08.1979)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1953
8
1954
16
1955
13
1956
11
1957
17
1958
29
1959
19
1960
24
1961
34
1962
31
1963
49
1964
46
1965
13
1966
13
1967
16
1968
9
1969
21
1976
13
1977
20
1978
14
1979
16
1980
11
1981
9
1982
9
1983
3