Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vittorino Monte
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vittorino Monte
Nasce a Campobasso (Molise) il 11 marzo 1910
Deceduto il 29 maggio 2000
Agricoltore.
Organi parlamentari
|
67
Progetti di legge presentati
|
40
Interventi
|
Gruppi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 21 luglio 1953 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1953
3
1954
3
1955
5
1958
16
1959
10
1960
7
1961
12
1962
8
1963
3