Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vittorino Villani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vittorino Villani
Nasce a Apice (Benevento) il 21 marzo 1915
Deceduto il 9 agosto 2007
Artigiano.
Gruppi
|
47
Progetti di legge presentati
|
55
Interventi
|
Organi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione lavori pubblici
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti relativi ai danni di guerra
Membro dal 2 ottobre 1953 al 11 giugno 1958
IV Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 1 luglio 1963 al 1 gennaio 1966
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 2 gennaio 1966 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1953
1
1954
5
1955
1
1956
1
1957
9
1958
3
1963
3
1964
7
1965
7
1966
4
1967
6