Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vittorio Marangone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vittorio Marangone
Nasce a Aubing il 10 settembre 1912
Deceduto il 1 gennaio 1990
Laurea in lettere; giornalista.
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
84
Progetti di legge presentati
|
175
Interventi
|
Organi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge gatto e altri n.910: "provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico"
Segretario dal 15 luglio 1954 al 11 giugno 1958
Membro dal 15 luglio 1954 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1481: "costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di trieste e nella provincia di gorizia"
Membro dal 16 marzo 1955 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge ermini n.2719: "provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico delle città e del territorio di assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico"
Vicepresidente dal 26 marzo 1957 al 11 giugno 1958
Membro dal 26 marzo 1957 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio
Membro dal 10 novembre 1964 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1953
2
1954
4
1955
6
1956
6
1957
8
1958
16
1959
13
1960
4
1961
1
1962
3
1963
8
1964
3
1965
2
1966
2
1967
6