MISTO
Membro
dal 4 giugno 2001 (MISTO )
Vicepresidente
dal 14 giugno 2001 (MISTO )
Rappresentante componente gruppo misto
dal 14 giugno 2001 (MISTO ) Misto-nuovo psi
Membro dal 13 giugno 2001 al 14 maggio 2002 Misto-liberal-democratici, repubblicani, nuovo psi
Membro dal 14 maggio 2002 al 27 aprile 2006