Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Walter Alini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Walter Alini
Nasce a Brescia (Lombardia) il 1 ottobre 1923
Deceduto il 20 luglio 1996
Impiegato, sindacalista.
Organi parlamentari
|
86
Progetti di legge presentati
|
134
Interventi
|
Gruppi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
Membro dal 21 gennaio 1964 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA )
Membro del c.d. dal 1 gennaio 1966 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA )
V Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
Membro dal 9 luglio 1968 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1963
2
1964
5
1965
10
1966
3
1967
11
1968
23
1969
13
1970
6
1971
12
1972
1