I Governo Cairoli
Dal 24 marzo 1878 al 19 dicembre 1878
XIII Legislatura del Regno d'Italia
Ministero del tesoro
-
-
Federico Seismit Doda
-
Ministro
dal 24.03.1878
al 19.12.1878
Dal 24 marzo 1878 al 29 dicembre 1888 i Ministri delle Finanze furono incaricati della reggenza del ministero del Tesoro.
Ministero delle finanze
-
-
Federico Seismit Doda
-
Ministro
dal 24.03.1878
al 19.12.1878
Dal 24 marzo 1878 al 29 dicembre 1888 i Ministri delle Finanze furono incaricati della reggenza del Ministero del Tesoro.
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della guerra
Ministero della marina
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
-
-
Benedetto Cairoli
-
Ministro
dal 30.06.1878
al 10.11.1878
Il Ministero dell'Agricoltura, Industra e Commercio fu ricostituito con legge n. 4449 del 30 giugno 1878.