II Governo Facta
Dal 1 agosto 1922 al 31 ottobre 1922
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
-
-
Luigi Facta
-
Presidente
dal 1 agosto 1922 al 31 ottobre 1922
Presidenza del Consiglio dei ministri
Ministero del tesoro
-
-
Aldo Rossini
-
Sottosegretario
dal 01.08.1922
al 31.10.1922
Per l'Assistenza militare e le Pensioni di Guerra
Ministero dell'istruzione pubblica
-
-
Luigi Siciliani
-
Sottosegretario
dal 16.08.1922
al 31.10.1922
Per le Antichità e le Belle Arti
Ministero della marina
-
-
Nicola Serra
-
Sottosegretario
dal 01.08.1922
al 31.10.1922
Per la Marina Mercantile
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero dell'agricoltura
Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro
Ministero dell'interno
Ministero della guerra
Ministero delle colonie
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e telegrafi
Ministero di grazia e giustizia e degli affari di culto
Ministero per la ricostruzione delle terre liberate dal nemico