Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/ COMUNISTA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
(già RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI (RC-PROGR) fino a 12.10.1998)
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
Oliviero Diliberto
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
Membro dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Tullio Grimaldi
dal 22.10.1998 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Vicepres. vicario
Maria Carazzi
dal 22.11.1998 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Vicepresidenti
Maria Carazzi
dal 30.05.1996 al 12.10.1998
Membro dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Tullio Grimaldi
dal 30.05.1996 al 12.10.1998
Membro dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Tesorieri
Giovanni De Murtas
dal 15.05.1996 al 01.04.2000
Membro dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 01.04.2000
Dario Ortolano
dal 16.10.2000 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
altri membri
Lucio Manisco
dal 15.05.1996 al 24.07.1996
Fausto Bertinotti
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
Ugo Boghetta
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
Francesco Bonato
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
Mario Brunetti
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Eduardo Bruno
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Luca Cangemi
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
Maura Cossutta
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Armando Cossutta
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Walter De Cesaris
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
Primo Galdelli
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Francesco Giordano
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
Maria Lenti
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
Giorgio Malentacchi
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
Ramon Mantovani
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
Giovanni Meloni
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Mario Michelangeli
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Rosanna Moroni
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Angelo Muzio
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Maria Celeste Nardini
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
Nerio Nesi
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Giuliano Pisapia
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
Gabriella Pistone
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Marco Rizzo
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Edo Rossi
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
Antonio Saia
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Alfredo Strambi
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Tiziana Valpiana
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
Nichi Vendola
dal 15.05.1996 al 12.10.1998
Emiliana Santoli
dal 25.07.1996 al 12.10.1998
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Federico Guglielmo Lento
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Storia
Composizione storica
15.05.1996
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Aderiscono 34 membri
30.05.1996
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
24.07.1996
Cessa 1 membro
25.07.1996
Aderisce 1 membro
12.10.1998
Aderiscono 21 membri
Il Presidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
Cessano 34 membri
22.10.1998
Viene eletto il Presidente
22.11.1998
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
01.04.2000
1 Tesoriere lascia l'incarico
Cessa 1 membro
16.10.2000
Viene eletto 1 Tesoriere