Gruppi del Assemblea Costituente
DEMOCRAZIA DEL LAVORO
Dal 12 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
-
-
Enrico Mole'
-
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Membro
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
-
-
Giovanni Persico
-
dal 12.12.1946 al 21.02.1947
Membro
dal 12.12.1946 al 21.02.1947