Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/ RINNOVAMENTO ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
RINNOVAMENTO ITALIANO
Dal 15 maggio 1996 al 11 febbraio 1999
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
Paolo Manca
dal 22.12.1996 al 20.12.1998
Membro dal 15.05.1996 al 20.12.1998
Diego Masi
dal 15.05.1996 al 21.12.1996
Membro dal 15.05.1996 al 21.12.1996
Vicepresidenti
Giovanni Crema
dal 29.05.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 21.12.1996
Natale d'Amico
dal 29.05.1996 al 02.11.1998
Membro dal 15.05.1996 al 11.02.1999
Bonaventura Lamacchia
dal 02.11.1998 al 13.12.1999
Membro dal 15.05.1996 al 11.02.1999
Luciana Sbarbati Carletti
dal 20.11.1996 al 29.05.2001
Membro dal 29.01.1997 al 20.12.1998
Tesoriere
Paolo Ricciotti
dal 29.05.1996 al 11.02.1999
Membro dal 15.05.1996 al 11.02.1999
Segretari
Antonino Mangiacavallo
dal 29.05.1996 al 02.11.1998
Membro dal 15.05.1996 al 11.02.1999
Gianantonio Mazzocchin
dal 02.11.1998 al 11.01.1999
Membro dal 15.05.1996 al 11.01.1999
altri membri
Andrea Guarino
dal 15.05.1996 al 19.12.1996
Giuseppe Albertini
dal 15.05.1996 al 21.12.1996
Giuseppe Bicocchi
dal 15.05.1996 al 21.12.1996
Enrico Boselli
dal 15.05.1996 al 21.12.1996
Aldo Brancati
dal 15.05.1996 al 21.12.1996
Enzo Ceremigna
dal 15.05.1996 al 21.12.1996
Leone Delfino
dal 15.05.1996 al 21.12.1996
Sergio Fumagalli
dal 15.05.1996 al 21.12.1996
Elisa Pozza Tasca
dal 15.05.1996 al 21.12.1996
Roberto Villetti
dal 15.05.1996 al 21.12.1996
Gianni Marongiu
dal 15.05.1996 al 11.01.1999
Lamberto Dini
dal 15.05.1996 al 11.02.1999
Augusto Fantozzi
dal 15.05.1996 al 11.02.1999
Pierluigi Petrini
dal 15.05.1996 al 11.02.1999
Giovanni Rivera
dal 15.05.1996 al 11.02.1999
Ernesto Stajano
dal 15.05.1996 al 11.02.1999
Lucio Testa
dal 15.05.1996 al 11.02.1999
Tiziano Treu
dal 15.05.1996 al 11.02.1999
Silvio Liotta
dal 29.01.1997 al 22.10.1998
Federico Orlando
dal 29.01.1997 al 16.12.1998
Giorgio La Malfa
dal 29.01.1997 al 20.12.1998
Stefano Bastianoni
dal 03.02.1997 al 11.02.1999
Marianna Li Calzi
dal 03.02.1997 al 11.02.1999
Luigi Negri
dal 28.02.1997 al 11.01.1999
Irene Pivetti
dal 01.02.1998 al 11.02.1999
Gianfranco Saraca
dal 17.03.1998 al 11.02.1999
Storia
Composizione storica
15.05.1996
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 26 membri
29.05.1996
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario
20.11.1996
Viene eletto 1 Vicepresidente
19.12.1996
Cessa 1 membro
21.12.1996
Il Presidente lascia l'incarico
Cessano 11 membri
22.12.1996
Viene eletto il Presidente
29.01.1997
Aderiscono 4 membri
03.02.1997
Aderiscono 2 membri
28.02.1997
Aderisce 1 membro
01.02.1998
Aderisce 1 membro
17.03.1998
Aderisce 1 membro
22.10.1998
Cessa 1 membro
02.11.1998
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
16.12.1998
Cessa 1 membro
20.12.1998
Il Presidente lascia l'incarico
Cessano 3 membri
11.01.1999
1 Segretario lascia l'incarico
Cessano 3 membri
1 Tesoriere lascia l'incarico
Cessano 15 membri
13.12.1999
1 Vicepresidente lascia l'incarico
29.05.2001