Organi del
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
5 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Ignazio La Russa
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 05.06.1996
al 29.05.2001
Vicepresidenti
-
-
Enzo Ceremigna
RINNOVAMENTO ITALIANO
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 05.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Filippo Berselli
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 05.06.1996
al 29.05.2001