Organi del
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato
31 luglio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Enzo Bianco
MARGHERITA, DL-L'ULIVO
-
dal 03.08.2001 al 27.04.2006
Membro
dal 31.07.2001
al 27.04.2006