Organi del
Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione
20 ottobre 1992 - 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Silvano Labriola
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 20.10.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 20.10.1992
al 14.04.1994