Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VI Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni di vigilanza
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Comitato di vigilanza sulla biblioteca
25 luglio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Membri
Roberto Lucifredi
dal 25.07.1972 al 04.07.1976
Gianfranco Merli
dal 25.07.1972 al 04.07.1976
Marino Raicich
dal 25.07.1972 al 04.07.1976
Dino Moro
dal 25.07.1972 al 04.07.1976
Renato Ballardini
dal 25.07.1972 al 04.07.1976
Guido Ceccherini
dal 25.07.1972 al 04.07.1976
Antonio Guarra
dal 25.07.1972 al 04.07.1976
Franco Busetto
dal 25.07.1972 al 04.07.1976
Luigi Gui
dal 25.07.1972 al 04.07.1976
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
25.07.1972
sono assegnati 9 membri