Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
I Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni miste
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissari per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca
8 ottobre 1948 - 24 giugno 1953
(ai sensi dell'art.1 del d.lgs. 31 dicembre 1915, n.1928)
I Legislatura della Repubblica italiana
Membri
Michele Troisi
dal 08.10.1948 al 24.06.1953
Francesco De Martino
dal 08.10.1948 al 24.06.1953
Rodolfo Vicentini
dal 08.10.1948 al 24.06.1953
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
08.10.1948
sono assegnati 3 membri