Organi del
Commissione d'indagine per le accuse rivolte ai deputati Spiazzi Tolloy e Michelini
4 agosto 1948 - 19 maggio 1949
I Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Giovanni Gronchi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1948 al 19.05.1949
Membro
dal 04.08.1948
al 19.05.1949
Relatore
-
-
Oscar Luigi Scalfaro
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1948 al 19.05.1949
Membro
dal 04.08.1948
al 19.05.1949