Organi del
Commissione degli "undici "
19 febbraio 1947 - 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione dal 28 aprile 1947 al 1 luglio 1947
Presidente
-
-
Alfonso Rubilli
LIBERALE
-
dal 19.02.1947 al 31.01.1948
Membro
dal 19.02.1947
al 31.01.1948
Segretario
-
-
Aldo Bozzi
UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE
-
dal 19.02.1947 al 31.01.1948
Membro
dal 19.02.1947
al 31.01.1948