Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione generale del bilancio
28 novembre 1874 - 21 febbraio 1876
XII Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Isacco Maurogonato Pesaro
dal 28.11.1874 al 21.02.1876
Vicepresidenti
Giuseppe Mantellini
dal 28.11.1874 al 21.02.1876
Giovanni Nicotera
dal 28.11.1874 al 21.02.1876
Segretari
Pietro Lacava
dal 28.11.1874 al 21.02.1876
Pietro Manfrin Di Castione
dal 28.11.1874 al 21.02.1876
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
28.11.1874
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario