Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione generale del bilancio
10 marzo 1876 - 3 ottobre 1876
XII Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Francesco Crispi
dal 10.03.1876 al 03.10.1876
Vicepresidenti
Pietro Pericoli
dal 10.03.1876 al 03.10.1876
Piero Puccioni
dal 10.03.1876 al 03.10.1876
Segretari
Pietro Manfrin Di Castione
dal 10.03.1876 al 03.10.1876
Filippo Mariotti
dal 10.03.1876 al 03.10.1876
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
10.03.1876
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario