Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione generale del bilancio
1 aprile 1878 - 1 febbraio 1880
XIII Legislatura del Regno d'Italia
Presidenti
Filippo Abignente
dal 02.04.1878 al 01.05.1879
Francesco Crispi
dal 02.05.1879 al 01.02.1880
Vicepresidenti
Luigi La Porta
dal 02.04.1878 al 01.02.1880
Marco Minghetti
dal 02.04.1878 al 01.05.1879
Isacco Maurogonato Pesaro
dal 02.05.1879 al 01.02.1880
Segretari
Eugenio Corbetta
dal 02.04.1878 al 01.02.1880
Luigi Alfonso Miceli
dal 02.04.1878 al 01.05.1879
Francesco Salaris
dal 02.05.1879 al 01.02.1880
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
02.04.1878
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
01.05.1879
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
02.05.1879
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario