Organi del
Commissione parlamentare consultiva in ordine alla attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
17 luglio 1997 - 29 maggio 2001
(Legge 15 marzo 1997, n. 59)
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Vincenzo Cerulli Irelli
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
-
dal 17.07.1997 al 29.05.2001
Membro
dal 17.07.1997
al 29.05.2001
Vicepresidenti
-
-
Luciano Caveri
MISTO
-
dal 17.07.1997 al 22.12.1999
Membro
dal 17.07.1997
al 22.12.1999
dal 05.06.2000
al 29.05.2001
-
-
Nuccio Carrara
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 17.07.1997 al 29.05.2001
Membro
dal 17.07.1997
al 29.05.2001