Organi del
Commissione parlamentare d'inchesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi
5 agosto 1976 - 19 giugno 1979
(Legge 11 dicembre 1975, n.625)
VII Legislatura della Repubblica italiana
Vicepresidenti
-
-
Fernando Di Giulio
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 10.08.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.08.1976
al 19.06.1979
-
-
Alfredo Giovanardi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 10.08.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.08.1976
al 19.06.1979