Organi del
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
14 aprile 1975 - 4 luglio 1976
(Legge 14 aprile 1975, n.103)
VI Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Giacomo Sedati
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 14.05.1975 al 04.07.1976
Membro
dal 13.05.1975
al 04.07.1976
Vicepresidenti
-
-
Carlo Alberto Galluzzi
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 14.05.1975 al 04.07.1976
Membro
dal 13.05.1975
al 04.07.1976
-
-
Umberto Righetti
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 14.05.1975 al 04.07.1976
Membro
dal 13.05.1975
al 04.07.1976