Organi del
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
23 aprile 1993 - 14 aprile 1994
(Legge 27 marzo 1976, n.60, art.2)
XI Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Wilmo Ferrari
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 29.04.1993 al 14.04.1994
Membro
dal 27.04.1993
al 14.04.1994
Vicepresidente
-
-
Giancarlo Sitra
COMUNISTA - PDS
-
dal 29.04.1993 al 14.04.1994
Membro
dal 27.04.1993
al 14.04.1994