Organi del
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
29 ottobre 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Vicepresidente
-
-
Mauro Vannoni
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 10.12.1997 al 29.05.2001
Membro
dal 29.10.1996
al 29.05.2001
Segretario
-
-
Renato Cambursano
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
-
dal 10.12.1997 al 29.05.2001
Membro
dal 29.10.1996
al 29.05.2001