Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione permanente per le elezioni
19 febbraio 1880 - 2 maggio 1880
XIII Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Michele Morini
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Segretario
Luigi Indelli
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
altri membri
Giuseppe Carnazza Puglisi
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Mauro Morrone
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Giuseppe Nanni
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Pietro Mazza
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Pio Bartolucci Godolini
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Giuseppe Robecchi
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Alfonso Vastarini Cresi
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Salvatore Correale
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Luigi Chinaglia
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Augusto Barazzuoli
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Martino Speciale Costarelli
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Cirillo Emiliano Monzani
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Salvatore Fusco
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Vincenzo Bertolini
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Errico Castellano
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Giuseppe Lazzaro
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Agostino Tumminelli Conti
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Pasquale Antonibon
dal 19.02.1880 al 02.05.1880
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
19.02.1880
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 18 membri