Organi del
Commissione 'premio ilaria alpi e maria grazia cutuli'
7 ottobre 2002 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Fabio Mussi
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
-
dal 07.10.2002 al 27.04.2006
Membro
dal 07.10.2002
al 27.04.2006