Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
X Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni miste
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico
28 aprile 1988 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Membri
Sen. Bruno Kessler
dal 28.04.1988 al 20.03.1991
Sen. Gianfranco Spadaccia
dal 28.04.1988 al 10.04.1990
Sen. Ugo Sposetti
dal 28.04.1988 al 22.04.1992
Giorgio Macciotta
dal 28.04.1988 al 22.04.1992
Franco Piro
dal 28.04.1988 al 22.04.1992
Giovanni Carrus
dal 28.04.1988 al 22.04.1992
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
28.04.1988
sono assegnati 6 membri
10.04.1990
cessa 1 membro
20.03.1991
cessa 1 membro