Organi del
Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza del personale
12 giugno 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Antonio Leone
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 12.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 12.06.2008
al 14.03.2013