Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura della Repubblica italiana
/
Comitati e altri organi interni
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Consiglio di giurisdizione
29 giugno 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Marilena Samperi
L'ULIVO
dal 29.06.2006 al 28.04.2008
Membro dal 29.06.2006 al 28.04.2008
altri membri
Felice Belisario
dal 29.06.2006 al 28.04.2008
Giulia Bongiorno
dal 29.06.2006 al 28.04.2008
Gian Franco Schietroma
dal 29.06.2006 al 28.04.2008
Luigi Cogodi
dal 29.06.2006 al 28.04.2008
Roberto Cota
dal 29.06.2006 al 28.04.2008
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
29.06.2006
viene eletto il Presidente
sono assegnati 6 membri