Organi del
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
23 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Bruno Fracchia
COMUNISTA
-
dal 30.07.1987 al 22.04.1992
Membro
dal 23.07.1987
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Ettore Paganelli
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 30.07.1987 al 26.07.1989
Membro
dal 23.07.1987
al 26.07.1989
-
-
Andrea Buffoni
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 30.07.1987 al 22.04.1992
Membro
dal 23.07.1987
al 22.04.1992
altri membri
-
-
Aldo Rizzo
-
dal 23.07.1987 al 05.08.1987
dal 19.06.1990 al 22.04.1992