Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
III Legislatura della Repubblica italiana
/
Giunte
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta del regolamento
13 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Giovanni Leone
dal 13.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 13.06.1958 al 15.05.1963
altri membri
Renato Tozzi Condivi
dal 13.06.1958 al 25.03.1960
Francesco Maria Dominedo'
dal 13.06.1958 al 28.07.1960
Uberto Bonino
dal 13.06.1958 al 01.12.1959
Massimo Caprara
dal 13.06.1958 al 15.05.1963
Alfonso Tesauro
dal 13.06.1958 al 19.02.1959
Renzo Laconi
dal 13.06.1958 al 15.05.1963
Aldo Bozzi
dal 13.06.1958 al 15.05.1963
Francesco De Martino
dal 13.06.1958 al 18.06.1958
Giovanni Roberti
dal 13.06.1958 al 15.05.1963
Achille Corona
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Carlo Russo
dal 18.06.1958 al 03.07.1958
Brunetto Bucciarelli Ducci
dal 09.07.1958 al 15.05.1963
Raffaele Resta
dal 11.03.1959 al 15.05.1963
Nicola Foschini
dal 01.12.1959 al 15.05.1963
Francesco Cossiga
dal 10.05.1960 al 15.05.1963
Giovanni Battista Migliori
dal 02.08.1960 al 15.05.1963
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
13.06.1958
viene eletto il Presidente
sono assegnati 10 membri
18.06.1958
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
03.07.1958
cessa 1 membro
09.07.1958
è assegnato 1 membro
19.02.1959
cessa 1 membro
11.03.1959
è assegnato 1 membro
01.12.1959
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
25.03.1960
cessa 1 membro
10.05.1960
è assegnato 1 membro
28.07.1960
cessa 1 membro
02.08.1960
è assegnato 1 membro