Organi del
Giunta delle elezioni
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
-
-
Alfonso Tesauro
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 23.02.1966 al 04.06.1968
Membro
dal 23.02.1966
al 04.06.1968
dal 23.03.1966
al 04.06.1968
Vicepresidenti
-
-
Enrico Minio
-
dal 16.05.1963 al 04.06.1968
Membro
dal 16.05.1963
al 04.06.1968
Segretari
-
-
Remo Sammartino
-
dal 16.05.1963 al 04.06.1968
Membro
dal 16.05.1963
al 04.06.1968
-
-
Giuseppe Basile
-
dal 16.05.1963 al 04.06.1968
Membro
dal 16.05.1963
al 04.06.1968