Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
X Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta per le elezioni
30 novembre 1868 - 14 agosto 1869
X Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Giuseppe Pisanelli
dal 30.11.1868 al 14.08.1869
Segretario
Piero Puccioni
dal 30.11.1868 al 14.08.1869
altri membri
Giovanni Bortolucci
dal 30.11.1868 al 14.08.1869
Cesare Bertea
dal 30.11.1868 al 14.08.1869
Ferdinando Andreucci
dal 30.11.1868 al 14.08.1869
Gaetano De Pasquali
dal 30.11.1868 al 14.08.1869
Casimiro Ara
dal 30.11.1868 al 14.08.1869
Michele Morini
dal 30.11.1868 al 14.08.1869
Fedele Lampertico
dal 30.11.1868 al 14.08.1869
Francesco Crispi
dal 30.11.1868 al 14.08.1869
Agostino Depretis
dal 30.11.1868 al 14.08.1869
Oreste Regnoli
dal 30.11.1868 al 14.08.1869
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
30.11.1868
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 10 membri