Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
X Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta per le elezioni
23 novembre 1869 - 2 novembre 1870
X Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Giuseppe Pisanelli
dal 23.11.1869 al 02.11.1870
Segretario
Piero Puccioni
dal 23.11.1869 al 02.11.1870
altri membri
Francesco Crispi
dal 23.11.1869 al 02.11.1870
Cesare Bertea
dal 23.11.1869 al 02.11.1870
Oreste Regnoli
dal 23.11.1869 al 02.11.1870
Giovanni Bortolucci
dal 23.11.1869 al 02.11.1870
Ferdinando Andreucci
dal 23.11.1869 al 02.11.1870
Agostino Depretis
dal 23.11.1869 al 02.11.1870
Casimiro Ara
dal 23.11.1869 al 02.11.1870
Michele Morini
dal 23.11.1869 al 02.11.1870
Gaetano De Pasquali
dal 23.11.1869 al 02.11.1870
Fedele Lampertico
dal 23.11.1869 al 23.03.1870
Luigi Sanminiatelli Zabarella
dal 23.03.1870 al 02.11.1870
Pietro Lacava
dal 23.03.1870 al 02.11.1870
Annibale Marazio Di Santa Maria Bagnolo
dal 23.03.1870 al 02.11.1870
Giuseppe Massari
dal 23.03.1870 al 02.11.1870
Luigi Sartoretti
dal 24.03.1870 al 02.11.1870
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
23.11.1869
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 10 membri
23.03.1870
sono assegnati 4 membri
cessa 1 membro
24.03.1870
è assegnato 1 membro