Organi del
Giunta delle elezioni
19 maggio 1994 - 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Antonio Mazzone
ALLEANZA NAZIONALE - MSI
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 19.05.1994
al 08.05.1996
Vicepresidenti
-
-
Elio Vito
FORZA ITALIA
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 19.05.1994
al 08.05.1996
Segretari
-
-
Riccardo Perale
FORZA ITALIA
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 19.05.1994
al 08.05.1996
-
-
Antonio Soda
PROGRESSISTI - FEDERATIVO
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 19.05.1994
al 08.05.1996