Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta permanente per le elezioni
26 novembre 1874 - 21 febbraio 1876
XII Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Adriano Mari
dal 26.11.1874 al 21.02.1876
Segretario
Piero Puccioni
dal 26.11.1874 al 21.02.1876
altri membri
Giovanni Codronchi Argeli
dal 26.11.1874 al 18.11.1875
Annibale Marazio Di Santa Maria Bagnolo
dal 26.11.1874 al 21.02.1876
Agostino Depretis
dal 26.11.1874 al 10.12.1875
Pietro Lacava
dal 26.11.1874 al 10.12.1875
Emilio Broglio
dal 26.11.1874 al 21.02.1876
Giovanni Nicotera
dal 26.11.1874 al 10.12.1875
Francesco Crispi
dal 26.11.1874 al 10.12.1875
Michele Morini
dal 26.11.1874 al 21.02.1876
Pietro Antonio Fossa
dal 26.11.1874 al 21.02.1876
Lazzaro Negrotto Cambiaso
dal 26.11.1874 al 10.12.1875
Giuseppe Massari
dal 26.11.1874 al 21.02.1876
Francesco Piccoli
dal 26.11.1874 al 21.02.1876
Giovanni Bortolucci
dal 26.11.1874 al 21.02.1876
Giuseppe Piroli
dal 26.11.1874 al 21.02.1876
Cirillo Emiliano Monzani
dal 19.11.1875 al 21.02.1876
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
26.11.1874
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 14 membri
18.11.1875
cessa 1 membro
19.11.1875
è assegnato 1 membro
10.12.1875
cessano 5 membri