Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta permanente per le elezioni
21 novembre 1887 - 4 gennaio 1889
XVI Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Domenico Berti
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Vicepresidente
Nicola Tondi
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Segretari aggiunto
Emilio Campi
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Camillo Finocchiaro Aprile
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
altri membri
Salvatore Parpaglia
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Giuseppe Di Blasio
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Alessandro Pascolato
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Giuseppe Imperatrice
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Ernesto Giordano
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Vincenzo Massabò
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Augusto Barazzuoli
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Francesco Guicciardini
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Carlo Aventi
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Massimo Bonardi
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Giovanni Giolitti
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Tommaso Tittoni
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Antonio Di Rudinì (Starrabba)
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Desiderato Chiaves
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Pietro Rosano
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Giuseppe Giordano Apostoli
dal 21.11.1887 al 04.01.1889
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
21.11.1887
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario aggiunto
sono assegnati 16 membri