Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XX Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta permanente per le elezioni
7 aprile 1897 - 15 luglio 1898
XX Legislatura del Regno d'Italia
Presidenti
Nicolò Gallo
dal 07.04.1897 al 14.12.1897
Pietro Nocito
dal 16.04.1898 al 15.07.1898
Vicepresidenti
Pietro Nocito
dal 07.04.1897 al 16.04.1898
Ignazio Filì Astolfone
dal 26.04.1898 al 15.07.1898
Membro dal 07.04.1897 al 26.04.1898
Segretari
Ignazio Marsengo Bastia
dal 07.04.1897 al 01.07.1898
Enrico Stelluti Scala
dal 07.04.1897 al 12.06.1898
Luigi Callaini
dal 31.01.1898 al 15.07.1898
altri membri
Guido Pompilj
dal 07.04.1897 al 15.07.1898
Riccardo Luzzatto
dal 07.04.1897 al 15.07.1898
Nicola Balenzano
dal 07.04.1897 al 31.01.1898
Carlo Donati
dal 07.04.1897 al 15.07.1898
Cesare Fani
dal 07.04.1897 al 14.12.1897
Paolo Carcano
dal 07.04.1897 al 29.06.1898
Ugo Di Sant'Onofrio Del Castillo
dal 07.04.1897 al 15.07.1898
Clemente Caldesi
dal 07.04.1897 al 15.07.1898
Giuseppe Marcora
dal 07.04.1897 al 15.07.1898
Paolo Clementini
dal 07.04.1897 al 15.07.1898
Girolamo Giusso
dal 07.04.1897 al 15.07.1898
Michele Coppino
dal 07.04.1897 al 15.07.1898
Pietro Carmine
dal 07.04.1897 al 15.07.1898
Leopoldo Franchetti
dal 07.04.1897 al 15.07.1898
Pasquale Grippo
dal 07.04.1897 al 15.07.1898
Ruggero Mariotti
dal 30.11.1897 al 15.07.1898
Nicola Falconi
dal 31.01.1898 al 15.07.1898
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
07.04.1897
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 16 membri
30.11.1897
è assegnato 1 membro
14.12.1897
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
31.01.1898
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
16.04.1898
viene eletto il Presidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
26.04.1898
viene eletto 1 Vicepresidente
cessa 1 membro
12.06.1898
1 Segretario lascia l'incarico
29.06.1898
cessa 1 membro
01.07.1898
1 Segretario lascia l'incarico