Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
Assemblea Costituente
/
Giunte
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta per il regolamento interno
26 giugno 1946 - 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione dal 2 luglio 1947 al 3 ottobre 1947
Presidente
Umberto Terracini
COMUNISTA
dal 08.02.1947 al 31.01.1948
Segretario
Tomaso Perassi
dal 26.06.1946 al 31.01.1948
Membro dal 26.06.1946 al 31.01.1948
altri membri
Dante Bernamonti
dal 26.06.1946 al 31.01.1948
Meuccio Ruini
dal 26.06.1946 al 31.01.1948
Giovanni Pallastrelli
dal 26.06.1946 al 31.01.1948
Nino Mazzoni
dal 26.06.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Emanuele Modigliani
dal 26.06.1946 al 04.10.1947
Mario Cingolani
dal 02.07.1947 subentra a:
Umberto Merlin
;
Naviga
Storia
Composizione storica
26.06.1946
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 11 membri
16.07.1946
cessano 2 membri
25.09.1946
cessa 1 membro
06.02.1947
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
08.02.1947
viene eletto il Presidente
19.02.1947
cessa 1 membro
04.10.1947
cessa 1 membro
Gruppi
COMUNISTA (1)