Organi del
IV Commissione (Giustizia)
12 luglio 1983 - 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 24 luglio 1985 al 30 luglio 1985
Presidente
-
-
Roland Riz
MISTO
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
Vicepresidenti
-
-
Antonio Testa
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
-
-
Luciano Violante
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987