Organi del
IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 dicembre 1988 al 8 marzo 1989
Presidente
-
-
Antonio Testa
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Pasquale Lamorte
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Edda Fagni
COMUNISTA
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Antonio Bruno
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 17.10.1989