Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XI Legislatura della Repubblica italiana
/
Comitati e altri organi interni
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza
30 aprile 1992 - 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Giorgio Napolitano
COMUNISTA - PDS
dal 01.06.1992 al 14.04.1994
Membro dal 01.06.1992 al 14.04.1994
altri membri
Gaetano Gorgoni
dal 30.04.1992 al 14.04.1994
Giulio Maceratini
dal 30.04.1992 al 14.04.1994
Alfredo Biondi
dal 30.04.1992 al 14.04.1994
Maria Luisa Sangiorgio
dal 30.04.1992 al 14.04.1994
Alfredo Galasso
dal 30.04.1992 al 14.04.1994
Giuliano Silvestri
dal 30.04.1992 al 14.04.1994
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
30.04.1992
sono assegnati 6 membri
01.06.1992
viene eletto il Presidente
è assegnato 1 membro