Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
V Legislatura del Regno di Sardegna
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
19 dicembre 1853 - 25 ottobre 1857
V Legislatura del Regno di Sardegna
Presidenti
Carlo Bon Compagni Di Mombello
dal 19.12.1853 al 07.01.1857
Carlo Cadorna
dal 07.01.1857 al 25.10.1857
Vicepresidenti
Gaspare Benso
dal 19.12.1853 al 25.10.1857
Giuseppe Sappa
dal 19.12.1853 al 25.10.1857
Giovanni Lanza
dal 19.12.1853 al 25.10.1857
Carlo Cadorna
dal 19.12.1853 al 06.01.1857
Guglielmo Moffa Di Lisio Gribaldi
dal 19.12.1853 al 09.01.1857
Sebastiano Tecchio
dal 09.01.1857 al 25.10.1857
questore
Alessandro Bottone Di San Giuseppe
dal 19.12.1853 al 25.10.1857
Angelo Valvassori
dal 19.12.1853 al 25.10.1857
Segretari
Gaspare Cavallini
dal 19.12.1853 al 25.10.1857
Antonio Louaraz d'Arville
dal 19.12.1853 al 25.10.1857
Paolo Farina
dal 19.12.1853 al 09.01.1857
Antonio Airenti
dal 19.12.1853 al 25.10.1857
Giuseppe Saracco
dal 19.12.1853 al 25.10.1857
Pietro Monticelli
dal 09.01.1857 al 25.10.1857
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
19.12.1853
viene eletto il Presidente
vengono eletti 5 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 5 deputati alla carica di Segretario
06.01.1857
1 Vicepresidente lascia l'incarico
07.01.1857
viene eletto il Presidente
il Presidente lascia l'incarico
09.01.1857
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico