Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
X Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
22 marzo 1867 - 2 novembre 1870
X Legislatura del Regno d'Italia
Presidenti
Adriano Mari
dal 22.03.1867 al 18.11.1869
Giovanni Lanza
dal 06.12.1867 al 15.12.1869
Giuseppe Biancheri
dal 12.03.1870 al 02.11.1870
Vicepresidenti
Ferdinando Cavalli
dal 22.03.1867 al 06.12.1868
Michele Coppino
dal 22.03.1867 al 10.04.1867
Giuseppe Pisanelli
dal 22.03.1867 al 02.11.1870
Francesco Restelli
dal 22.03.1867 al 18.11.1869
Antonio Mordini
dal 25.11.1868 al 13.05.1869
Domenico Berti
dal 28.01.1869 al 02.11.1870
Emilio Broglio
dal 25.05.1869 al 02.11.1870
Benedetto Cairoli
dal 18.11.1869 al 02.11.1870
Francesco De Sanctis
dal 18.11.1869 al 02.11.1870
questore
Carlo Fenzi
dal 22.03.1867 al 18.11.1869
Paulo Fambri
dal 22.03.1867 al 18.11.1869
Clemente Corte
dal 18.11.1869 al 02.11.1870
Vincenzo Malenchini
dal 18.11.1869 al 02.11.1870
Segretari
Cesare Bertea
dal 22.03.1867 al 02.11.1870
Stefano Castagnola
dal 22.03.1867 al 18.11.1869
Salvatore Calvino
dal 22.03.1867 al 02.11.1870
Domenico Farini
dal 22.03.1867 al 02.11.1870
Luigi Gravina
dal 22.03.1867 al 02.11.1870
Carlo Tenca
dal 22.03.1867 al 18.11.1869
Pacifico Valussi
dal 22.03.1867 al 14.08.1869
Giuseppe Massari
dal 23.03.1867 al 18.11.1869
Francesco Cucchi
dal 18.11.1869 al 02.11.1870
Pietro Antonio Fossa
dal 18.11.1869 al 02.11.1870
Corrado Lancia Di Brolo
dal 18.11.1869 al 02.11.1870
Mauro Macchi
dal 18.11.1869 al 02.11.1870
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
22.03.1867
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 7 deputati alla carica di Segretario
23.03.1867
viene eletto 1 Segretario
10.04.1867
1 Vicepresidente lascia l'incarico
06.12.1867
viene eletto il Presidente
25.11.1868
viene eletto 1 Vicepresidente
06.12.1868
1 Vicepresidente lascia l'incarico
28.01.1869
viene eletto 1 Vicepresidente
13.05.1869
1 Vicepresidente lascia l'incarico
25.05.1869
viene eletto 1 Vicepresidente
14.08.1869
1 Segretario lascia l'incarico
18.11.1869
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 4 deputati alla carica di Segretario
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Questore in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 3
15.12.1869
il Presidente lascia l'incarico
12.03.1870
viene eletto il Presidente