Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
26 maggio 1880 - 2 ottobre 1882
XIV Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Domenico Farini
dal 26.05.1880 al 02.10.1882
Vicepresidenti
Isacco Maurogonato Pesaro
dal 26.05.1880 al 02.10.1882
Federico Spantigati
dal 26.05.1880 al 02.10.1882
Giovanni Battista Francesco Varè
dal 26.05.1880 al 02.10.1882
Filippo Abignente
dal 26.05.1880 al 02.10.1882
questore
Emanuele Borromeo
dal 26.05.1880 al 02.10.1882
Giuseppe De Riseis
dal 26.05.1880 al 02.10.1882
Segretari
Pietro Cocconi
dal 26.05.1880 al 02.10.1882
Benedetto Capponi Giulii
dal 26.05.1880 al 02.10.1882
Bruno Chimirri
dal 26.05.1880 al 02.10.1882
Telemaco Ferrini
dal 26.05.1880 al 02.10.1882
Alessandro Guiccioli
dal 26.05.1880 al 02.10.1882
Filippo Mariotti
dal 26.05.1880 al 02.10.1882
Niccolò Quartieri
dal 26.05.1880 al 02.10.1882
Luigi Solidati Tiburzi
dal 26.05.1880 al 02.10.1882
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
26.05.1880
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario