Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
27 novembre 1913 - 29 settembre 1919
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Giuseppe Marcora
dal 27.11.1913 al 29.09.1919
Vicepresidenti
Paolo Carcano
dal 27.11.1913 al 05.11.1914
Raffaele Cappelli
dal 27.11.1913 al 29.09.1919
Pasquale Grippo
dal 27.11.1913 al 05.11.1914
Giulio Alessio
dal 27.11.1913 al 29.09.1919
Camillo Finocchiaro Aprile
dal 05.12.1914 al 26.01.1916
Luigi Rava
dal 05.12.1914 al 29.09.1919
Enrico Arlotta
dal 10.03.1916 al 19.06.1916
Gismondo Morelli Gualtierotti
dal 03.03.1917 al 29.09.1919
questore
Pierino Negrotto Cambiaso
dal 27.11.1913 al 29.06.1916
Achille Visocchi
dal 27.11.1913 al 01.11.1917
Alfredo Capece Minutolo Di Bugnano
dal 14.05.1914 al 29.09.1919
Giorgio Guglielmi
dal 19.12.1917 al 29.09.1919
Segretari
Antonio Baslini
dal 27.11.1913 al 23.03.1914
Paolo Bignami
dal 27.11.1913 al 14.10.1917
$personeList.get(0).getFieldValue("persona")
dal 27.11.1913 al 29.09.1919
Mansueto De Amicis
dal 27.11.1913 al 29.09.1919
Girolamo Del Balzo
dal 27.11.1913 al 06.10.1917
Attilio Loero
dal 27.11.1913 al 29.09.1919
Giorgio Guglielmi
dal 27.11.1913 al 18.12.1917
Domenico Valenzani
dal 27.11.1913 al 01.11.1917
Giacomo Miari De Cumani
dal 15.05.1914 al 29.09.1919
Vincenzo Bianchi
dal 19.12.1917 al 29.09.1919
Francesco Rota
dal 19.12.1917 al 29.09.1919
Giovanni Amici
dal 19.12.1917 al 29.09.1919
Rodolfo Molina
dal 21.02.1918 al 29.09.1919
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
27.11.1913
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario
23.03.1914
1 Segretario lascia l'incarico
14.05.1914
viene eletto 1 Questore
15.05.1914
viene eletto 1 Segretario
05.11.1914
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
05.12.1914
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
26.01.1916
1 Vicepresidente lascia l'incarico
10.03.1916
viene eletto 1 Vicepresidente
19.06.1916
1 Vicepresidente lascia l'incarico
29.06.1916
1 Questore lascia l'incarico
03.03.1917
viene eletto 1 Vicepresidente
06.10.1917
1 Segretario lascia l'incarico
14.10.1917
1 Segretario lascia l'incarico
01.11.1917
1 Questore lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
18.12.1917
1 Segretario lascia l'incarico
19.12.1917
viene eletto 1 Questore
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
21.02.1918
viene eletto 1 Segretario