Organi del
VI Commissione (Finanze)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 aprile 1988 al 14 aprile 1988
Presidente
-
-
Pier Luigi Romita
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 28.09.1990
Vicepresidenti
-
-
Giacomo Rosini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Vincenzo Visco
SINISTRA INDIPENDENTE
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Renato Ravasio
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Neide Umidi Sala
COMUNISTA
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992