Organi del
VI Commissione (Finanze)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 febbraio 1991 al 11 febbraio 1991
Presidente
-
-
Franco Piro
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Vicepresidente
-
-
Giacomo Rosini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992